Hanes ariannol BLYTH TALL SHIP

Rhif yr elusen: 1138239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £275.93k £258.77k £343.87k £319.85k £339.88k
Cyfanswm gwariant £314.53k £293.80k £303.56k £350.01k £308.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £9.97k N/A N/A N/A