Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT MARY BREDIN, CANTERBURY
Rhif yr elusen: 1137431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £527.22k | £465.02k | £443.26k | £513.41k | £580.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £521.98k | £494.99k | £411.14k | £481.60k | £566.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £456.59k | N/A | N/A | £488.21k | £480.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £30.47k | N/A | N/A | £0 | £29.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £38.70k | N/A | N/A | £12.11k | £56.23k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £7.30k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.46k | N/A | N/A | £14.52k | £1.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £5.88k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £503.80k | N/A | N/A | £468.92k | £557.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.17k | N/A | N/A | £12.68k | £8.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.84k | N/A | N/A | £2.10k | £3.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.