Hanes ariannol REACHING HIGHER
Rhif yr elusen: 1137915
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £221.99k | £304.90k | £439.42k | £625.89k | £781.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £225.43k | £286.24k | £352.29k | £449.84k | £625.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.00k | £60.00k | £3.00k | £40.00k | £73.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £37.00k | N/A | £24.34k | £185.76k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £525.50k | £605.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £99.68k | £174.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £713 | £1.89k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £442.66k | £617.19k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £7.18k | £7.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £3.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.