Hanes ariannol WHITBY AND DISTRICT LOBSTER POT NURSERY AND CRECHE LTD

Rhif yr elusen: 1137831
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £118.78k £112.52k £108.62k £110.46k £90.80k
Cyfanswm gwariant £98.00k £108.73k £124.38k £104.19k £101.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £44.06k £37.71k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £425 £0