POLASHY ASSOCIATION (PA)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the benefit and wellbeing of orphan's and children from extremely poor background in the UK, Bangladesh and other Commonwealth Nations without distinction of sex, race, or of political, religious or other opinions, in a common effort to advance the education, poverty relief, reduce suffering, safe guarding and to provide facilities for the interests of orphan's and poor children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Bangladesh
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
- PA (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANJUMA ARA | Cadeirydd |
|
|
|||||
Fatema Choudhury | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||
NAZMA KHATUN | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||
Suraya Dewan | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
||||
Shanaz Hossain | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
||||
Tyebunnesa Khatun | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
||||
MRS Hena Begum | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|
||||
RINA BEGUM | Ymddiriedolwr | 12 October 2012 |
|
|
||||
SAYMA BEGUM | Ymddiriedolwr | 11 July 2012 |
|
|
||||
Ayasha Koddus | Ymddiriedolwr | 24 November 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 17 Mai 2025 | 78 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 14 Awst 2024 | 167 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 28 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 12 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION 2 OCTOBER 2010
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE IN HABITANTS LIVING IN THE LONDON BOROUGHS OF HACKNEY, REDBRIDGE, TOWER HAMLETS AND NEWHAM IN PARTICULAR MEMBERS OF THE MINORITY ETHNIC COMMUNITIES WHO ARE IN HARDSHIP BY: A. RELIEVING POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS THROUGH THE PROVISION OF ADVICE AND INFORMATION TO THE SAID INHABITANTS IN NEED OF SUCH ADVICE THAT MANY INCLUDE WELFARE BENEFITS, HEALTH AND EMPLOYMENT. B. ADVANCING EDUCATION IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF LANGUAGE AND OTHER SUBJECT CLASSES. C. THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH AMONGST PEOPLE OF MINORITY ETHNIC ORIGIN. D. THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID IN HABITANTS HAVING NEED OF FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE INFIRMITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
LONDON BOROUGHS OF HACKNEY, REDBRIDGE, TOWER HAMLETS AND NEWHAM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
88 CHELMSFORD ROAD
LONDON
E18 2PP
- Ffôn:
- 0 79 44622425
- E-bost:
- hbca@btconnect.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window