Hanes ariannol NH SOUND

Rhif yr elusen: 1137868
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 01/01/2018
Cyfanswm Incwm Gros £4.53k £7.12k £6.24k £8.99k £7.31k
Cyfanswm gwariant £4.53k £5.68k £4.22k £1.81k £6.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A