Hanes ariannol REVERSE RETT
Rhif yr elusen: 1136809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £742.78k | £893.67k | £651.42k | £716.29k | £766.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £708.06k | £629.73k | £679.40k | £853.34k | £1.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £403.74k | £526.35k | £357.46k | £353.68k | £436.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £339.04k | £367.32k | £293.97k | £362.61k | £329.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £567.29k | £477.19k | £569.00k | £697.77k | £911.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £140.77k | £152.54k | £110.40k | £155.57k | £154.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £5.52k | £5.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.