PERU PEOPLE

Rhif yr elusen: 1138049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To encourage a culture in North Peru where people living with disability are enabled to realise their full potential, being as independent as possible whilst also being seen and heard as equals within their community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023

Cyfanswm incwm: £34,540
Cyfanswm gwariant: £66,659

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Medi 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MYRTLE MARTIN Cadeirydd
Dim ar gofnod
Hazel Delamere Ymddiriedolwr 12 September 2023
Dim ar gofnod
RAY DADSWELL Ymddiriedolwr 18 April 2013
Dim ar gofnod
BECCI AMOS Ymddiriedolwr 18 April 2013
Dim ar gofnod
JEAN FISHER Ymddiriedolwr 17 October 2011
Dim ar gofnod
NICOLAS PRENTICE Ymddiriedolwr
SUSSEX COUNTIES EVANGELISTIC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.14k £18.61k £23.85k £53.42k £34.54k
Cyfanswm gwariant £21.96k £21.94k £17.08k £22.63k £66.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 22 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 22 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 17 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 13 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 04 Chwefror 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
65 Windmill Road
POLEGATE
East Sussex
BN26 5BQ
Ffôn:
07983413631
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael