EMMAUS NORFOLK AND WAVENEY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Emmaus Norwich community offers a home and meaningful work to 25 men and women, many of whom have been homeless. Emmaus Norwich is a social enterprise and everyone living in the community signs off benefits to work within their ability in the community's charitable business.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£1,933,446
Roddion a chymynroddion | £1.09m | |
Weithgareddau elusennol | £716.02k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £124.87k |
Cyfanswm gwariant:
£1,024,450
Codi arian | £7.61k | |
Weithgareddau elusennol | £1.01m | |
Arall | £2.60k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £10.21k | |
Gwariant elusennol | £1.01m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £909.00k |
Pobl

10 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 24 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
- EMMAUS NORWICH (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Theobald | Cadeirydd | 20 April 2020 |
|
|
||||
Pirry Keohane | Ymddiriedolwr | 24 April 2025 |
|
|
||||
Rebecca White | Ymddiriedolwr | 07 March 2025 |
|
|
||||
Mary Cubitt | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Julian Foster | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Stephen Johnson | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Christopher John Brown | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
PETER CHARLES COE | Ymddiriedolwr | 15 December 2016 |
|
|
||||
DAVID DAYNES | Ymddiriedolwr | 10 December 2015 |
|
|||||
Alfred John Pinnington | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £882.70k | £762.47k | £801.35k | £935.70k | £1.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £630.79k | £669.18k | £893.18k | £905.95k | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £266.16k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £46.38k | £82.63k | £13.09k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £244.49k | £152.21k | £43.95k | £65.18k | £1.09m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £399.33k | £379.04k | £470.38k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £238.88k | £231.22k | £287.02k | £845.85k | £716.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £15.40k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £24.67k | £124.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £398.15k | £358.12k | £545.40k | £882.14k | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.33k | £10.35k | £14.98k | £22.75k | £7.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.00k | £0 | £7.30k | £5.35k | £20.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £225.31k | £300.71k | £332.80k | £1.06k | £2.60k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £307.27k | £708.23k | £733.76k | £754.91k | £1.31m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £291.93k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £548.32k | £424.15k | £313.83k | £599.99k | £919.35k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £285.45k | £177.01k | £184.05k | £461.61k | £430.14k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 18 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 18 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 06 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 06 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 JUN 2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITYãS OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE ALLEVIATION AND RELIEF OF POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS ARISING THEREFROM, IN CONFORMANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE EMMAUS MOVEMENT AS PUBLISHED FROM TIME TO TIME BY EMMAUS UK, TO THOSE IN NEED WITHOUT DISTINCTION BY: 1 THE PROVISION OF ACCOMMODATION, OR ASSISTANCE IN SUCH PROVISION, FOR HOMELESS PEOPLE IN THE [ ] AREA AND SUCH OTHER PLACES AS MAY SEEM APPROPRIATE FROM TIME TO TIME (THE ¶BENEFICIARIES÷). 2 THE REHABILITATION OF THE BENEFICIARIES AS APPROPRIATE AND THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, EMPLOYMENT TRAINING) AND WORK OPPORTUNITIES AND SATISFACTION FOR THE BENEFICIARIES WITH THE PURPOSE OF DEVELOPING THEIR SKILLS TO ENABLE THEM TO GAIN EMPLOYMENT IN THE FUTURE AND THEREBY DEVELOP A SENSE OF SELF WORTH AND DIGNITY THROUGH HAVING A SELF-SUPPORTING LIFE. 3 THE SUPPORT OF THE WORK OF OTHER EMMAUS COMMUNITIES AND GROUPS OR OTHER AGENCIES IN THE RELIEF OF POVERTY AND HOMELESSNESS WHETHER IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE IN THE WORLD AND IN PARTICULAR (WITHOUT LIMITATION) BY THE EXCHANGE OF RESOURCES, INFORMATION AND EXPERTISE WITH OTHER EMMAUS PROJECTS WORLD WIDE. 4 THE FULFILLING OF SUCH OTHER PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE RECOGNISED BY ENGLISH LAW AS BEING CHARITABLE AND WHICH THE CHARITY SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE IN THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Emmaus Norfolk & Waveney
Belsey Bridge Road
Ditchingham
BUNGAY
NR35 2DT
- Ffôn:
- 01986 895444
- E-bost:
- info@emmausnorfolkandwaveney.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window