Hanes ariannol FIVE SENSES CHARITY
Rhif yr elusen: 1139790
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £834.77k | £831.07k | £884.84k | £862.19k | £601.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £760.12k | £837.89k | £879.06k | £846.67k | £702.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £565.90k | £775.55k | £430.75k | £848.02k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £49.12k | £54.69k | £29.39k | £14.18k | £17.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £775.55k | £0 | £848.02k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £785.65k | £0 | £855.45k | £0 | £583.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £836 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £717.93k | £785.78k | £866.60k | £805.89k | £660.09k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £42.19k | £52.11k | £0 | £40.78k | £10.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.01k | £7.31k | £0 | £3.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £12.46k | £0 | £32.56k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.