MUSLIM INSTITUTE TRUST

Rhif yr elusen: 1137088
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To explore, debate and discuss the pressing intellectual problems and issues facing British Muslim communities and wider society; encourage and support the pursuit of excellence in knowledge and thought as an agent of positive change; and provide an intellectual space where problems and issues can be discussed from multiple perspectives.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023

Cyfanswm incwm: £93,627
Cyfanswm gwariant: £118,097

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Abida Malik Ymddiriedolwr 04 December 2024
Dim ar gofnod
Shenaz Bunglawala Ymddiriedolwr 15 December 2023
Dim ar gofnod
Sameera Hanif Ymddiriedolwr 02 July 2023
CITY CIRCLE
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Shamim Miah Ymddiriedolwr 11 October 2022
Dim ar gofnod
Hassan Mahamdallie Ymddiriedolwr 11 November 2017
Dim ar gofnod
ASIM SIDDIQUI Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
PROFESSOR ZIAUDDIN SARDAR Ymddiriedolwr
SALIHA SARDAR TRUST FOR SPECIAL NEEDS CHILDREN LTD
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE WYNDHAM PLACE CHARLEMAGNE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MUFTI ABDUL KADIR BARKATULLA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £73.00k £87.74k £91.38k £101.10k £93.63k
Cyfanswm gwariant £94.49k £95.07k £87.37k £127.30k £118.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 16 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 16 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 23 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 23 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 29 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 29 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 08 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 08 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2019 30 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2019 30 Mawrth 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Canopi
82 Tanner Street
London
SE1 3GN
Ffôn:
07946431451