Hanes ariannol WARDEN BAY PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1140152
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £91.17k £80.10k £90.83k £102.44k £84.58k
Cyfanswm gwariant £97.33k £84.38k £76.55k £96.88k £91.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £74.11k £82.13k £92.35k £77.70k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A