ZHEN QUAI TANG TRUE BUDDHA SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public in the principles and philosophies of Buddhism and to advance the Buddhist faith through teaching, study, practice and observance of the traditions of all schools of Buddhism.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Lerpwl
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Stockport
- Swydd Gaerhirfryn
- Warrington
Llywodraethu
- 18 Ebrill 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON KEUN CHOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KWAI MING LI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MANG YEE WONG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KIN MAN FONG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MANG WAN CHOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
YAU TAI CANDY YIM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.13k | £27.16k | £20.41k | £21.98k | £28.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.33k | £23.44k | £19.38k | £22.06k | £26.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Mawrth 2025 | 406 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Mawrth 2025 | 406 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Chwefror 2022 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2021 | 289 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2021 | 289 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13/03/2011
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE PRINCIPLES AND PHILOSOPHIES OF BUDDHISM 2) TO ADVANCE THE BUDDHIST FAITH THROUGH TEACHING, STUDY, PRACTICE AND OBSERVANCE OF THE TRADITIONS OF ALL SCHOOLS OF BUDDHISM
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
49 WARWICK DRIVE
HAZEL GROVE
STOCKPORT
SK7 5LQ
- Ffôn:
- 07767323888
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window