Hanes ariannol THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1136986
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.62m | £9.42m | £6.43m | £9.35m | £10.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.55m | £9.75m | £6.51m | £9.43m | £10.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £375.96k | £284.56k | £5.37k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.56m | £3.60m | £2.97m | £2.64m | £2.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.54m | £3.29m | £2.10m | £3.71m | £4.15m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.48m | £2.48m | £1.32m | £2.98m | £3.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £46.97k | £45.57k | £38.61k | £28.03k | £49.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.40m | £5.91m | £4.00m | £5.92m | £6.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.04m | £3.24m | £2.39m | £3.40m | £3.80m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.72k | £0 | £13.17k | £17.95k | £31.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £206.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £7.40k | £7.40k | £9.40k | |
|
Gwariant - Arall | £102.64k | £598.56k | £119.23k | £116.10k | £292.75k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.