Hanes ariannol FURNITURELINK

Rhif yr elusen: 1137021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £196.96k £181.33k £236.35k £226.97k £236.74k
Cyfanswm gwariant £206.38k £184.74k £218.27k £233.89k £246.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £5.89k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £85.12k £5.15k N/A N/A