CHRIST CHURCH WITH ST PHILIP (WORCESTER PARK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Christ Church with St Philip provides a centre for Christian worship in the local community which is open to all. The premises support a wide range of youth and adult activities for both the congregation and wider community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Kingston Upon Thames
- Merton
- Surrey
- Sutton
Llywodraethu
- 26 Awst 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwenda Carpenter | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
Heather Gill Cordery | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Lynn Wicks | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Jane Caroline Cook | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Pamela Iris Slater | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Gloria Yaskey | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Virginia Faye Le Mestre | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Kate Oliveira | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Susan Dassie | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Tony Bicknell | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
STEPHEN CARPENTER | Ymddiriedolwr | 08 May 2013 |
|
|
||||
ALISON ELIZABETH CHARLTON | Ymddiriedolwr | 13 May 2012 |
|
|
||||
REVEREND PAUL DOUGLAS TIMMIS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £295.18k | £184.83k | £122.64k | £157.30k | £186.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £215.48k | £184.60k | £157.32k | £184.41k | £191.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 08 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 08 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05 APRIL 1992
Gwrthrychau elusennol
The purpose of the Charity is to advance the Christian faith in the Area of Benefit in accordance with the principles and practices of the Participating Churches. In achieving its purpose, the Charity will engage in a range of activities, either on its own or with others, including (but not restricted to): a) the celebration of public worship; b) the teaching of the Christian faith; c) mission and evangelism; d) pastoral work, including visiting the sick and the bereaved; e) the provision of facilities with a Christian ethos for the local community, including (but not restricted to) the elderly, the young and other groups with special needs; and f) the support of other charities in the UK and overseas.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Christ Church with St. Philip
Ruskin Drive
Worcester Park
Surrey
KT4 8LG
- Ffôn:
- 02083307630
- E-bost:
- xcsp_halls@btconnect.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window