ymddiriedolwyr CHRIST CHURCH WITH ST PHILIP (WORCESTER PARK)
Rhif yr elusen: 1137612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwenda Carpenter | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
Heather Gill Cordery | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Lynn Wicks | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Jane Caroline Cook | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Pamela Iris Slater | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Gloria Yaskey | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Virginia Faye Le Mestre | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Kate Oliveira | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Susan Dassie | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Tony Bicknell | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
STEPHEN CARPENTER | Ymddiriedolwr | 08 May 2013 |
|
|
||||
ALISON ELIZABETH CHARLTON | Ymddiriedolwr | 13 May 2012 |
|
|
||||
REVEREND PAUL DOUGLAS TIMMIS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.