Hanes ariannol INCLUDES US 2
Rhif yr elusen: 1137745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.30k | £24.08k | £54.64k | £54.28k | £59.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.31k | £37.69k | £36.03k | £39.61k | £45.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £22.74k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £20.00k | £20.00k | £20.00k | £14.02k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.