STOCKTON METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Stockton Methodist Circuit comprises of 8 Methodist Churches in the area of Stockton on Tees, Yarm, Thornaby and Billingham. The churches hold services at various times on a Sunday and during the week to proclaim the love and compassion of Jesus Christ for all mankind. During the week the premises are used for various types of outreach for the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

43 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 04 Awst 2010: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
43 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Vincent Munyaradzi Jambawo | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|||||
John Graham Monkhouse | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||
Caroline Noble | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Olga Doreen Brand | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Paul Toplis | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|||||
June Lesley Howard-Norman | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Sandra Wilkinson | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Leslie James Gilburt | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Abigail Charlotte Beer | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Aneta Bradley | Ymddiriedolwr | 28 November 2021 |
|
|||||
Hazel Margaret Hall | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Catherine Elizabeth Bemrose | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Rev Rachel Louise Williams | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Maureen Elliott Gowland | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Robert Woodman | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
Ralph Barton | Ymddiriedolwr | 16 February 2017 |
|
|
||||
Rosalind Ann Matthews | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Eileen Middleton | Ymddiriedolwr | 15 September 2015 |
|
|
||||
Rev Martin Ramsden | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
GRAHAM CLARKE | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Rev SARAH RAMSDEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
MARGARET MURRAY | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
Jacqueline Pitt | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
GILLIAN MARY CARR | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
JUDITH LLOYD | Ymddiriedolwr | 10 March 2013 |
|
|||||
HOWARD LESLIE GILL | Ymddiriedolwr | 10 March 2013 |
|
|||||
MARK ANDREW HALL | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
|
||||
JOHN GREENHILL MOORE | Ymddiriedolwr | 27 September 2011 |
|
|||||
RHONA BALL | Ymddiriedolwr | 27 September 2011 |
|
|
||||
Dr PETER DODD PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DESMOND CHRISTOPHER KENDREW | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARGARET WALTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SUSAN JOAN BURN BA HONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT BRIAN BAINBRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SHEILA ANNE HARGREAVES BA, PGCE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
EDITH APPLEBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOREEN MARY SHARP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHARLTON PETERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID SMART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH ANN MORRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CYNTHIA MARY DENT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH POWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET SCHOFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £249.21k | £229.07k | £234.71k | £308.65k | £390.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £252.23k | £238.50k | £219.34k | £230.50k | £293.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 24 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 24 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 06 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 06 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 01 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 01 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 12 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 12 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 03 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 03 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Fritillary Place
Stockton-on-Tees
TS21 3LZ
- Ffôn:
- 01642602605
- E-bost:
- stocktonmc@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window