JOBS FOR LIFE LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The current activities are limited whilst the trustees consider how it can raise funds to meet its objectives. The revenue generating operating plan at the commencement of the charity had to be aborted due to changes in legislation beyond the control of the trustees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 25 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
- 09 Hydref 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2013 | 30/04/2014 | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 30/04/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £2.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £187 | £1.39k | £180 | £219 | £180 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2017 | 28 Mawrth 2018 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2016 | 18 Chwefror 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 APRIL 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE VOCATIONAL TRAINING, TO THE PUBLIC IN GENERAL, INCLUDING BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE UNDER 18, THROUGH STRUCTURED COURSES, PROGRAMMES AND ACTIVITIES AND AWARDING SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TO THOSE UNDERTAKING EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING. TO ASSIST IN SUCH WAYS AS THE DIRECTORS THINK FIT ANY CHARITY WITH SIMILAR OBJECTS OR ANY COMPANY OR OTHER BODY THAT PROMOTES OR UNDERTAKES THE PROVISION OF EDUCATION AND/OR VOCATIONAL TRAINING.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window