THE CIVIL SERVICE BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity provides grants in money or kind, either directly or to an organisation that will provide relief from suffering, hardship or distress, financial or otherwise. The Charity's prime beneficiaries are Civil Servants, former Civil Servants, Public Body Employees or former Public Body Employees, and their dependants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£4,416,000
Roddion a chymynroddion | £3.80m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £467.00k | |
Arall | £151.00k |
Cyfanswm gwariant:
£8,005,000
Codi arian | £1.31m | |
Weithgareddau elusennol | £6.69m | |
Arall | £0 |
£1,765,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £135,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.31m | |
Gwariant elusennol | £6.69m |
Pobl

92 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
353 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£80k i £90k | 5 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 04 Hydref 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 225008 THE NORTH WEST CUSTOMS AND EXCISE BENEVOLENT SOCIE...
- 14 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
- THE CHARITY FOR CIVIL SERVANTS (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alban Stowe | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||
Angela MACDONALD | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Luke John Treadwell | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
David Nicholas Kuenssberg | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Jaspal Roopra | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Michael Jonathan Smith | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Sonia Clare Phippard | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Matthew David Brook | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
James Renwick | Ymddiriedolwr | 12 July 2019 |
|
|
||||
Clara Lane | Ymddiriedolwr | 12 July 2019 |
|
|
||||
Peter Schofield | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||
Mal Singh | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.11m | £5.33m | £4.79m | £5.14m | £4.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.65m | £8.19m | £7.94m | £8.55m | £8.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £152.00k | £152.00k | £196.00k | £753.00k | £135.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.27m | £4.56m | £4.45m | £4.76m | £3.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £18.00k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £814.00k | £603.00k | £300.00k | £345.00k | £467.00k | |
|
Incwm - Arall | £24.00k | £165.00k | £37.00k | £8.00k | £151.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £278.00k | £99.00k | £324.00k | £372.00k | £280.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.13m | £6.77m | £6.29m | £7.13m | £6.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.52m | £1.42m | £1.65m | £1.42m | £1.31m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.00k | £32.00k | £34.00k | £35.00k | £33.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £130.00k | £113.00k | £91.00k | £95.00k | £89.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £789.00k | £960.00k | £1.20m | £1.28m | £963.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £39.10m | £35.53m | £32.59m | £25.80m | £25.84m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.25m | £1.69m | £1.79m | £1.89m | £733.00k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | -£338.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £588.00k | £578.00k | £679.00k | £582.00k | £402.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 JUNE 2010 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19/03/2015 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 29/05/2015 as amended on 28 Jan 2020 as amended on 22 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
For the public benefit, to relieve from suffering, hardship or distress (whether financial or otherwise), and to promote and sustain the wellbeing of Civil Servants, former Civil Servants, Public Body Employees or former Public Body Employees, employees and former employees of the Charity (and any predecessor organisation of it) and their dependants including without limitation by: i. offering lifelong practical, financial and emotional support, advice and guidance; ii. providing direct support to individuals, using other available channels to enable civil service communities to connect and support each other, and collaborating with other organisations.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CIVIL SERVICE BENEVOLENT FUND
FUND HOUSE
5 ANNE BOLEYNS WALK
SUTTON
SURREY
SM3 8DY
- Ffôn:
- 08000562424
- E-bost:
- hello@cfcs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window