Hanes ariannol HOLMFIRTH ART & MUSIC LIMITED
Rhif yr elusen: 1141623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.99k | £63.35k | £68.28k | £83.40k | £102.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.00k | £46.06k | £70.38k | £71.54k | £97.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £4.68k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.32k | £4.68k | £7.00k | £10.92k | £7.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.