HOLMFIRTH ART & MUSIC LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote, improve, develop and maintain public education in and appreciation of the Arts, by (a) producing an annual Festival (b) providing information about artistic activity in Holmfirth and the Holme Valley (c) providing support to local arts organisations in Holmfirth and the Holme Valley (d) acting as an informal conduit between Kirklees and Arts organisations in the Holme Valley
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
27 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Kirklees
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2011: Cofrestrwyd
- HOLMFIRTH ART & MUSIC / HOLMFIRTH ARTS FESTIVAL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helena Elizabeth Sydor Lyons | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Valerie Gunning | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Steve Wright | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Janet Ansell | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|||||
Amanda Jane Crowther | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Pamela Massett | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|||||
Kate Buchanan | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Sarah Mason-Dixon | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Barbara Elizabeth Lawson | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Sara Mary Bradley | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.99k | £63.35k | £68.28k | £83.40k | £102.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.00k | £46.06k | £70.38k | £71.54k | £97.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £4.68k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.32k | £4.68k | £7.00k | £10.92k | £7.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 14 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 14 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 13 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 13 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 10 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 10 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 27 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 27 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/03/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/03/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15/03/2011 as amended on 07 Jan 2022 as amended on 17 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ARTS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY: A) THE PRODUCTION OF AN ANNUAL ARTS FESTIVAL B) PROVIDING INFORMATION ABOUT ARTISTIC ACTIVITY IN HOLMFIRTH AND THE HOLME VALLEY C) PROVIDING SUPPORT TO LOCAL ARTS ORGANISATIONS IN HOLMFIRTH AND THE HOLME VALLEY D) ACTING AS AN INFORMAL CONDUIT BETWEEN KIRKLEES AND THE VARIOUS ARTS ORGANISATIONS IN THE HOLME VALLEY"
Maes buddion
HOLME VALLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Fair Trader Co-Operative
32 Huddersfield Road
HOLMFIRTH
HD9 2JS
- Ffôn:
- 01484686613
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window