Ymddiriedolwyr JOHN DONNE PRIMARY SCHOOL PTA
Rhif yr elusen: 1137009

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanna Ziccardi | Cadeirydd | 08 October 2018 |
|
|
||||
Bethany Carroll | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Lisa Harper | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Laura Fairey | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Lian Watson | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Qui Mai Morgan | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Claire Walker | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Eleanor Burgoyne | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Ekta Sharma | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Emma Frusciante | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Calista Fox | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Hayley Marie Reynolds | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
Samantha Bradbury | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Elissa Turnbull | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.