Hanes ariannol WARRANT OFFICER AND SENIOR RATES MESS HMS RALEIGH

Rhif yr elusen: 1137449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £82.75k £116.30k £70.45k £74.73k £78.67k
Cyfanswm gwariant £58.14k £95.46k £79.21k £65.91k £82.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A