Hanes ariannol LEEMAN ROAD PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1137011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £102.75k £85.80k £49.12k £77.92k £74.47k
Cyfanswm gwariant £92.91k £93.43k £83.03k £66.36k £72.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £70.82k £59.77k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £96.63k £3.91k £3.91k £546 £161