THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY WITH ALL SAINTS' PUTNEY

Rhif yr elusen: 1138266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all; the provision of sacred space for personal prayer; teaching Christianity through sermons, courses and small groups; pastoral work, including visiting the sick, bereaved and those in need; taking religious assemblies in schools; promoting the mission of the church by engaging with the local community; providing activities for special groups (e.g. young children).

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wandsworth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Hydref 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • PARISH OF PUTNEY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

24 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev JOHN WHITTAKER Cadeirydd 01 September 2018
MILES TRUST FOR THE PUTNEY AND ROEHAMPTON COMMUNITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE BIGGS-WYMONDESOLD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PUTNEY PARISH DEVELOPMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY'S PARISH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY'S CHURCH OF ENGLAND CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
PEST HOUSES FUND
Derbyniwyd: Ar amser
PUTNEY RELIEF COMMITTEE
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Michelle Penn Ymddiriedolwr 22 May 2024
Dim ar gofnod
Joshua Yelland Ymddiriedolwr 22 May 2024
Dim ar gofnod
Oliver Todd Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Rev Helena Whittaker Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Dr Neil Vass Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Karen Todd Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Eve Bradshaw Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Linda O'Riordan Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
GRAHAM JOHN ARTHUR SHAW Ymddiriedolwr 19 May 2022
THE NORA AND OLIVE BREWER MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Margaret Jane Andrews Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
Alison Fleming Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
Charles Roberts Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
Thomas Hugh McEwen Willoughby Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
Sarah Louise Thomas Ymddiriedolwr 19 May 2022
ST MARY'S CHURCH OF ENGLAND CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE BIGGS-WYMONDESOLD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Janet Simpson Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
ROSEMARY LOUISE TAYLOR-DAVIES Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
Alexander David Christopher Lowe Ymddiriedolwr 29 September 2020
Dim ar gofnod
Rev Daniel Mark Trott Ymddiriedolwr 29 September 2020
Dim ar gofnod
Jane Turner Ymddiriedolwr 29 September 2020
Dim ar gofnod
Catherine Susan Elizabeth Collyer Ymddiriedolwr 29 September 2020
Dim ar gofnod
Mark Leadley Ymddiriedolwr 25 April 2016
Dim ar gofnod
Andrew Grocott Ymddiriedolwr 25 April 2016
THE BIGGS-WYMONDESOLD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY'S CHURCH OF ENGLAND CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Richard John Holman FCA Ymddiriedolwr
NIND'S WANDSWORTH CHURCH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BIGGS-WYMONDESOLD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARTIN LUTHER KING MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE NORA AND OLIVE BREWER MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAULINE MEETINGS
Derbyniwyd: 44 diwrnod yn hwyr
Putney United Gospel Society
Derbyniwyd: Ar amser
ST NAZAIRE RAID MEMORIAL TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE PUTNEY PARISH DEVELOPMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
TOGETHER FOR THE COMMON GOOD
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £609.05k £570.70k £570.89k £612.46k £645.23k
Cyfanswm gwariant £613.25k £573.15k £601.61k £672.49k £627.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £402.44k £402.68k £383.52k £415.97k £450.38k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £46.75k £31.46k £56.68k £32.92k £34.17k
Incwm - Weithgareddau elusennol £77.07k £49.15k £55.21k £87.20k £82.16k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £67.09k £72.17k £63.96k £70.51k £73.76k
Incwm - Arall £15.71k £15.25k £11.52k £5.87k £4.75k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £64.47k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £606.17k £556.08k £589.60k £662.48k £614.06k
Gwariant - Ar godi arian £7.09k £17.08k £12.01k £10.01k £13.63k
Gwariant - Llywodraethu £6.67k £6.58k £7.08k £5.06k £5.70k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £49.88k £32.31k £44.35k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £6.52k £17.08k £11.34k £10.01k £11.79k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £366.54k £362.99k £367.44k £363.99k £376.66k
Buddsoddiadau tymor hir £1.38m £1.42m £1.45m £1.40m £1.40m
Cyfanswm asedau £438.83k £408.25k £383.20k £324.98k £342.69k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £42.41k £23.75k £34.44k £33.38k £47.40k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 08 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 08 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 25 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 14 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 23 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 23 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Marys Church
Putney High Street
LONDON
SW15 1SN
Ffôn:
02087884414