ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THORNBURY
Rhif yr elusen: 1137265
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Usherwood | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Dr Lucy Elizabeth Blenkiron | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Jonathan David Griffiths | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Ann Manwaring Clapp | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
John Robert Beck | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Roxanne Powe | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Jones | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Jennifer Ovens | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Michael John Spiller | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
PETER GORDON CRAIG | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Rev Joy Ludlow | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Martin Leonard Davey | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Gillian Young | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Rosemary Cook | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|||||
Mike Francis Dennett | Ymddiriedolwr | 22 April 2014 |
|
|
||||
Dr MICHAEL ANTHONY KEAVEY | Ymddiriedolwr | 03 May 2013 |
|
|
||||
MONICA MULLINEX | Ymddiriedolwr | 10 August 2011 |
|
|
||||
ROBIN CHANDRA GUPTA | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|||||
DR TIMOTHY SWAN | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|
||||
MR PHIL JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS CHRISTINE DADD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.