QUINTON YOUTH FOR CHRIST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide support to educational establishments through mentoring work, health drop-in provision, transition clubs for year 6 pupils and group mentoring projects. Provide after school activities including drop-in provision at local internet cafe and running a football league. Supporting the partners in the area in their provision of youth work including police, leisure service and local churches.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 10 Awst 2010: Cofrestrwyd
- QUINTON YFC OR QYFC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Retallick-Cheel | Cadeirydd | 10 September 2019 |
|
|
||||||
James Mark Alexander Lawford | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||||
Dr James Grist | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|||||||
Christopher Haynes | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|||||||
Kathleen Tranter | Ymddiriedolwr | 07 February 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.76k | £52.02k | £46.03k | £17.60k | £12.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.28k | £53.80k | £30.46k | £10.58k | £28.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.16k | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 09 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 JUNE 2010
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE AS FOLLOWS: (A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF YOUNG PEOPLE IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH APPEARING IN APPENDIX 1 THROUGHOUT THE WORLD AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) IN [QUINTON] AND ITS ENVIRONS; (B) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH MAINLY, BUT NOT EXCLUSIVELY BY MEANS OF PROCLAIMING CHRISTIAN MESSAGES OF AN EVANGELISTIC AND TEACHING NATURE THROUGHOUT THE WORLD AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) IN [QUINTON] AND ITS ENVIRONS; (C) TO DEMONSTRATE, PROMOTE AND ENCOURAGE CHRISTIAN VALUES, INCLUDING DIGNITY, EMPOWERMENT AND PARTNERSHIP TO ALL YOUNG PEOPLE THROUGHOUT [QUINTON] AND ITS ENVIRONS; (D) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE THROUGH SUPPORT AND MENTORING IN SCHOOLS, COLLEGES AND OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS. THROUGH LUNCHTIME AND AFTER SCHOOL CLUBS, STREET BASED YOUTH WORK AND OTHER YOUTH PROVISION TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES, THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS, AND THAT THEIR CONDITION OF LIFE MAY BE IMPROVED; (E) TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS THEREBY DEMONSTRATING THE CHRISTIAN FAITH BY PROMOTING OVERSEAS SERVICE, EDUCATION, PRACTICAL ACTION AND WORKING WITH THOSE AFFECTED, EITHER DIRECTLY OR THROUGH RELEVANT RELIEF AGENCIES.
Maes buddion
QUINTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Quinton Methodist Church
10 Ridgeway Avenue
HALESOWEN
West Midlands
B62 9AU
- Ffôn:
- 07955357175
- E-bost:
- info@quintonyfc.co.uk
- Gwefan:
-
quinton.yfc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window