Hanes ariannol LANCASTER UNIVERSITY STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1138622
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.37m | £8.97m | £8.71m | £8.84m | £8.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.39m | £9.07m | £8.59m | £8.65m | £7.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.09m | £1.46m | £1.68m | £1.97m | £1.76m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.15m | £7.40m | £6.90m | £6.49m | £5.97m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £132.14k | £103.95k | £128.78k | £303.69k | £322.81k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.49k | £1.72k | £1.40k | £1.40k | £561 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £70.84k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.47m | £1.61m | £1.60m | £2.81m | £2.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £5.79m | £5.40m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.63k | £14.77k | £14.82k | £16.37k | £16.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £28.34k | £51.23k | £21.30k | £44.03k | £25.18k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.