Hanes ariannol GATESHEAD VOLUNTARY ORGANISATIONS COUNCIL

Rhif yr elusen: 1137389
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £1.34m £909.98k £934.78k £583.36k £345.88k
Cyfanswm gwariant £1.43m £1.06m £903.71k £672.68k £478.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £97.03k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £2.75k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.18m £807.43k £742.34k £402.59k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £74.12k £64.54k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £1.03k £1.86k £473 £299 N/A
Incwm - Arall £150.72k £100.69k £117.85k £115.93k N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.40m £1.03m £863.21k £619.10k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £29.41k £29.31k £40.50k £40.46k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £13.12k N/A