Hanes ariannol ROYAL WELSH COLLEGE OF MUSIC AND DRAMA
Rhif yr elusen: 1139282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.67m | £15.39m | £15.25m | £16.64m | £19.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.58m | £15.36m | £16.14m | £18.12m | £20.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.68m | £1.85m | £1.05m | £1.67m | £3.98m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £577.00k | £361.00k | £115.00k | £473.00k | £1.13m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.04m | £12.28m | £12.98m | £13.62m | £14.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.68m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £102.00k | £141.00k | £94.00k | £65.00k | £273.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.27m | £767.00k | £1.01m | £803.00k | £836.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.00m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.41m | £15.12m | £15.79m | £17.84m | £19.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £172.33k | £234.96k | £281.77k | £279.00k | £314.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.19k | £0 | £0 | £0 | £34.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.75k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £62.24k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.