Hanes ariannol K9 CRUSADERS

Rhif yr elusen: 1138278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £87.66k £169.45k £122.98k £153.01k £184.36k
Cyfanswm gwariant £75.12k £121.83k £119.06k £140.85k £147.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £37.00k £16.14k N/A N/A