Ymddiriedolwyr CARMEL MAR THOMA CHURCH,LIVERPOOL
Rhif yr elusen: 1137808

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIJO VARUGHESE | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
RINCY MARY CHERIAN | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
JIJO VILAGUPARAKAL KURUVILA KURUVILLA | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
Dr DIVYA MARY SAMUEL | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
BIJU MATHEW | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||
VARGHESE MATHEW | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
DR JEENA BINU MATHEW | Ymddiriedolwr | 20 February 2021 |
|
|
||||
SHERLY VARUGHESE | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|
||||
THOMAS EDAYADIYIL VARGHESE | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|
||||
Elcy varughese | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
Philip VARUGHESE | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
MOBY MATHEW | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
SURESH CHERIYAN GEORGE | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
ASISH VARGHESE | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
BINU THOMAS | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
Raji john | Ymddiriedolwr | 28 October 2018 |
|
|
||||
V S VARGHESE | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
PRAKASH PHILIP | Ymddiriedolwr | 21 February 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.