Hanes ariannol THE HUGH SYMONS CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1137778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £208.22k £104.69k £305.07k £311.34k £321.72k
Cyfanswm gwariant £414.23k £342.70k £535.90k £418.00k £421.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A