Hanes ariannol MIDDLESEX UNIVERSITY STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1140254
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.21m | £1.25m | £1.31m | £1.27m | £202.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.16m | £1.61m | £1.41m | £1.35m | £223.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £989.23k | £987.20k | £0 | £1.09m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.49k | £112.97k | £108.33k | £23.72k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £210.36k | £105.76k | £1.12m | £149.84k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £710 | £586 | £265 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £3.71k | £44.89k | £81.24k | £7.36k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £1.61m | £1.22m | £1.27m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £188.25k | £82.94k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £400.56k | £170.74k | £189.06k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.