KENT SAHELI GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cascade information on health, education, environment, local and social issues released by athourities Provide an outlet for artistic expression Organise events and outings to enable and encourage participation and mutual understanding amongst women of the wider community Run health and fitness activities for all females
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caint
Llywodraethu
- 09 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
- SAHELI GROUP (Enw gwaith)
- SAHELI INC (Enw blaenorol)
- SAHELI WRITERS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANPREET KINGRA | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sandeep Khatkar | Ymddiriedolwr | 05 April 2020 |
|
|
||||
DAYA SHARMA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS SHARAN ATWAL BA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.18k | £16.80k | £14.08k | £15.46k | £18.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.33k | £1.12k | £2.48k | £11.81k | £12.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.51k | N/A | N/A | £5.00k | £1.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Chwefror 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Chwefror 2021 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 AUGUST 2010 AS AMENDED 3 JANUARY 2011 AND 1 FEBRUARY 2011
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT AMONG FEMALES WHO ARE EXCLUDED FROM SOCIETY, OR SPHERES OF SOCIETY, WITH A PARTICULAR FOCUS ON FEMALES FROM ETHNIC MINORITIES (THE BENEFICIARIES) BY: A) PROVIDING A LOCAL GROUP THAT ENCOURAGES AND ENABLES THE BENEFICIARIES TO PARTICIPATE MORE EFFECTIVELY WITH THE WIDER COMMUNITY; B) PROVIDING EDUCATION, INFORMATION AND SUPPORT TO ENABLE BENEFICIARIES TO BUILD THEIR CONFIDENCE AND SELF ESTEEM AND PARTICIPLE IN SOCIETY WHILST RETAINING THEIR OWN IDENTITY, CULTURE AND LANGUAGE C) PROVIDING AN OUTLET FOR ARTISTIC EXPRESSION TO BUILD THE BENEFICIARIES' CONFIDENCE AND SELF ESTEEM D) RAISING PUBLIC AWARENESS OF THE ISSUES AFFECTING THE BENEFICIARIES 2. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR FEMALES WHO ARE EXCLUDED FROM SOCIETY, OR SPHERES OF SOCIETY, WITH A PARTICULAR FOCUS ON FEMALES FROM ETHNIC MINORITIES, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE 3. THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: A) PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS THROUGH THE WORK OF THE KENT SAHELI GROUP. = B) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY AND EDUCATING THE PUBLIC THROUGH THE WORK OF THE KENT SAHELI GROUP. 4. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC"
Maes buddion
KENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
51 Pelham Road South
Gravesend
DA11 8QS
- Ffôn:
- 01474321703
- E-bost:
- manpreetkingra@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window