EAST HAM CONGREGATIONAL & METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of regular public acts of worship in person or via Zoom, open to members of the church and non-members alike. The provision of sacred space/building for prayer and contemplation. The teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Pastoral work including visiting the sick and bereaved. Supporting other charities in the UK and overseas both financially and prayer.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
29 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Newham
Llywodraethu
- 28 Hydref 2010: Previously excepted registration
- PILGRIMS WAY CHURCH (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorothy Greaves | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Paul Stokes | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Kelechi Uneze -Ogu | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Josie Galang | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
EMMANUEL MENSAH ASIEDU | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
ANNETTE JAIRAJ | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Susan Mary Jex | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
SUSAN STINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.64k | £99.64k | £87.12k | £69.89k | £104.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £102.03k | £102.03k | £84.26k | £109.25k | £107.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 312 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 312 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Tachwedd 2023 | 135 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 12 Tachwedd 2023 | 135 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 05 Awst 2022 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 05 Awst 2022 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)"
Gwrthrychau elusennol
The purpose of the Charity is to advance the Christian faith in the Area of Benefit in accordance with the principles and practices of the Participating Churches. In achieving its purpose, the Charity will engage in a range of activities, either on its own or with others, including (but not restricted to): a) the celebration of public worship; b) the teaching of the Christian faith; c) mission and evangelism; d) pastoral work, including visiting the sick and the bereaved; e) the provision of facilities with a Christian ethos for the local community, including (but not restricted to) the elderly, the young and other groups with special needs; and f) the support of other charities in the UK and overseas.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pilgrims Way Church
Pilgrims Way
LONDON
E6 1HW
- Ffôn:
- 020 8552 5030
- E-bost:
- pilgrimsway2@gmail.com
- Gwefan:
-
Pilgrimsway.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window