Hanes ariannol ZELDA SCHOOL
Rhif yr elusen: 1140307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £177.99k | £152.16k | £132.93k | £152.96k | £172.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £191.54k | £132.01k | £138.99k | £160.79k | £168.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £93.97k | £62.40k | £56.96k | £63.37k | £84.97k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £26.41k | £7.28k | £42 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.