Hanes ariannol ANGLICAN CONSULTATIVE COUNCIL
Rhif yr elusen: 1137273
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.76m | £2.80m | £2.46m | £2.04m | £2.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.71m | £3.13m | £2.08m | £2.12m | £2.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £142.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.67m | £2.80m | £2.18m | £1.98m | £2.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £88.56k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £50.51k | £54.39k | £53.95k | £60.92k | £60.48k | |
|
Incwm - Arall | £34.84k | £24.55k | £232.89k | £378 | £1.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.71m | £3.13m | £2.08m | £2.12m | £2.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.40k | £19.63k | £28 | £30 | £28.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £364.71k | £193.47k | £72.31k | £393.52k | £14.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.