Rugby and Leam Valley CFR's

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a group of volunteers that respond to 999 calls from the Ambulance Service. The calls we receive are to incidents in the Rugby Area. We respond in our own cars at our own expense but we a have a team car that has Ambulance Livery but no Blues and Twos.We have to maintain,fuel and Insure this car out of own fundraising. We have received professional training from the Ambulance Service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 03 Medi 2010: Cofrestrwyd
- RUGBY FIRST RESPONDERS (Enw blaenorol)
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Waddington | Ymddiriedolwr | 18 February 2025 |
|
|
||||
DAVID ROBERT WADDINGTON | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Paul Mallabone | Ymddiriedolwr | 19 August 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.91k | £2.98k | £5.94k | £5.10k | £362 | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.17k | £5.44k | £4.50k | £4.55k | £2.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 27 Mehefin 2023 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 JULY 2008 as amended on 20 Aug 2024
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF GOOD HEALTH OF PEOPLE WITHIN THE AREA OF RUGBY AND THE SURROUNDING AREA BY PROVIDING TRAINED FIRST RESPONSE VOLUNTEERS TO ATTEND MEDICAL EMERGENCIES AS DIRECTED BY WEST MIDLANDS AMBULANCE SERVICE
Maes buddion
RUGBY AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 Brooks Close
Willoughby
RUGBY
Warwickshire
CV23 8BY
- Ffôn:
- 07889532810
- E-bost:
- susan.waddington2@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window