Hanes ariannol CHILDREN'S HUNGER RELIEF FUND UK

Rhif yr elusen: 1138753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £142.11k £141.32k £69.72k £39.85k £27.61k
Cyfanswm gwariant £98.77k £136.17k £97.85k £76.49k £25.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A