BURTON UPON TRENT AND DISTRICT ARTS COUNCIL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The distribution of bursaries to young people involved in the arts and granting small awards to affiliated arts organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 13 Ionawr 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1003451 THE BURTON MUSICAL THEATRE COMPANY
- 13 Ionawr 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1072000 LITTLE THEATRE COMPANY
- 13 Ionawr 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1090452 MELLOW DRAMATICS MUSIC THEATRE GROUP
- 13 Ionawr 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 519870 GRESLEY MALE VOICE CHOIR
- 13 Ionawr 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 502618 ROLLESTON MUSIC CIRCLE AND CHORAL SOCIETY
- 13 Ionawr 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1094168 UTTOXETER CHORAL SOCIETY
- 07 Hydref 1971: Cofrestrwyd
- 13 Ionawr 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7 | £6 | £8 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58k | £2.67k | £958 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 07 Awst 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 JANUARY 1917 AS AMENDED 17 JUNE 1986
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COUNCIL SHALL BE TO FOSTER AND PROMOTE THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF ARTSTIC PURSUITS AND THE KNOWLEDGE, UNDERSTANDING OR APPRECIATION OF THE ARTS AMONG THE INHABITANTS OF THE BOROUGH OF BURTON-UPON-TRENT AND DISTRICT.
Maes buddion
BURTON-UPON-TRENT AND DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window