FREE THE CHILDREN UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity?s activities are: ? To advance in life and help young people by providing support and activities which develop their skills, capacities and capabilities to enable them to participate in society as mature and responsible individuals. ? To relieve poverty, advance education, relieve sickness and promote and protect good health.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 28 Hydref 2010: Cofrestrwyd
- WE CHARITY (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Rumi Verjee | Cadeirydd | 12 February 2015 |
|
|
||||
Carlos Vitorino Pinto | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
Neil Roskilly | Ymddiriedolwr | 12 February 2015 |
|
|||||
CRAIG BURKINSHAW | Ymddiriedolwr | 29 July 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.27m | £147.30k | £213.85k | £5.00k | £9.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.88m | £635.64k | £121.35k | £257.27k | £7.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £374.12k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.89m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £377.63k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £122 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.86m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.80k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £57.81k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.29m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 14 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 22 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 10 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 10 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/07/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/10/2010 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 17/03/2015 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12/05/2015
Gwrthrychau elusennol
4 THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: (1) TO ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE BY PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS. (2) TO RELIEVE POVERTY, ADVANCE EDUCATION, RELIEVE SICKNESS AND PROMOTE AND PROTECT GOOD HEALTH. (3) SUCH OTHER SIMILAR PURPOSES AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES, PROVIDED THAT IT WILL NOT INCLUDE ANY PURPOSE WHICH IS NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005, AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1-4 Kings Parade
Lower Coombe Street
CROYDON
CR0 1AA
- Ffôn:
- 07720287516
- E-bost:
- ukyouth@we.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window