Hanes ariannol DINGLEY FAMILY AND SPECIALIST EARLY YEARS CENTRES

Rhif yr elusen: 1137609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £647.52k £802.13k £852.21k £991.38k £1.58m
Cyfanswm gwariant £645.20k £749.43k £851.88k £1.02m £1.60m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £101.80k £101.80k £239.21k £523.03k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £133.24k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £103.95k £64.78k £166.80k £150.65k £120.96k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £309.16k
Incwm - Weithgareddau elusennol £534.98k £732.53k £684.92k £839.92k £1.14m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £774 £921 £483 £0 £1.56k
Incwm - Arall £7.81k £3.90k £0 £813 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £500 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £560.79k £664.10k £763.60k £928.95k £1.48m
Gwariant - Ar godi arian £84.41k £85.33k £88.28k £92.02k £120.31k
Gwariant - Llywodraethu £3.96k £0 £0 £2.94k £61.45k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0