Hanes ariannol BRADFORD BEREAVEMENT SUPPORT

Rhif yr elusen: 1137624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £77.80k £97.05k £116.26k £89.91k £100.22k
Cyfanswm gwariant £82.69k £86.14k £104.79k £121.34k £109.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £73.00k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £73.07k N/A N/A £80.08k N/A