Hanes ariannol FIGHT FOR PEACE INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1137636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.80m | £6.15m | £4.00m | £2.12m | £2.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.32m | £3.05m | £3.61m | £3.07m | £2.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £68.80k | £215.30k | £488.41k | £367.83k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.05m | £5.16m | £2.84m | £2.00m | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £747.13k | £985.34k | £1.16m | £117.87k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £603 | £1.23k | £753 | £31 | £20.93k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.26m | £3.02m | £3.54m | £3.07m | £2.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £57.27k | £34.69k | £63.57k | £5.09k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.50k | £0 | £0 | £0 | £18.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £505.68k | £0 | £0 | £0 | £331.06k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.