GIRL CHILD NETWORK WORLDWIDE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
REPLICATION OF GIRL CHILD EMPOWERMENT MODEL IN FIVE AFRICAN COUNTRIES WITH RWANDA RECENTLY SUPPORTED TO SET UP AND ENSURE GIRLS ARE EMPOWERED AND EDUCATED TO REACH THEIR POTENTIAL. GIRLS EMPOWERMENT AND EDUCATION FUND IS SET UP FOR GIRLS IN AFRICA TO ACCESS IN CASES OF EMERGENCIES WHERE THEIR LIVES ARE THREATENED BY POVERTY ,MAN MADE AND NATURAL DISASTERS.WE ADVOCATE FOR POLICY CHANGE FOR GIRLS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 August 2017
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Llundain
- Essex
- Southend-on-sea
- De Affrica
- Rwanda
- Sierra Leone
- Uganda
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
- GCNW (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRINCESS 'DEUN ADEDOYIN-SOLARIN | Cadeirydd | 23 April 2013 |
|
|
||||
Princess Audrey Olutoyin Aboduwa | Ymddiriedolwr | 11 April 2015 |
|
|
||||
NNEKA MACGREGOR | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||
VICTORIA BANDA | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/08/2013 | 30/08/2014 | 30/08/2015 | 30/08/2016 | 30/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.30k | £10.70k | £13.75k | £7.50k | £8.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.16k | £9.12k | £9.97k | £6.80k | £7.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 311 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 311 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 677 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 677 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1042 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1042 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1407 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1407 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1772 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1772 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 3 NOVEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS"): A) THE RELIEF OF NEED AND POVERTY; B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; AND C) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH. THESE OBJECTS SHALL BE UNDERTAKEN PRIMARILY FOR THE BENEFIT OF GIRLS IN AFRICA.
Maes buddion
AFRICA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
102 Gonville Road
THORNTON HEATH
CR7 6DB
- Ffôn:
- 07737204694
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window