ymddiriedolwyr CHALFONT ST. PETER COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1137306
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID FRANK BURBIDGE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Manjit Singh Johal | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Anthony Joseph Xavier Micallef | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
KAREN DICKSON | Ymddiriedolwr | 31 October 2017 |
|
|||||
Linda Margaret Smith | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
MR JONATHAN JAMES SPENCER RUSH | Ymddiriedolwr | 24 June 2014 |
|
|
||||
JOHN WERTHEIM | Ymddiriedolwr | 05 September 2013 |
|
|
||||
Rev WENDY GRAHAM | Ymddiriedolwr | 12 July 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.