Hanes ariannol VOICE4CHANGE ENGLAND LIMITED
Rhif yr elusen: 1140624
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.47k | £34.81k | £54.34k | £1.47m | £998.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £127.71k | £51.31k | £50.31k | £992.29k | £1.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £132.48k | £518.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £474.15k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £978.09k | £998.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £14.20k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £978.09k | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £14.20k | £23.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £5.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £541.59k | £744.78k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.